序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈彦文 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈彦文
|
|
2 |
何超
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-18 | 联络员备案 |
谌建东 *** 备案手机:***
|
谌建东 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2021-01-19 | 股东变更 |
项容开 , [退出]尹莉 [退出]
|
陈彦文 [新增]
|
3 | 2021-01-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
项容开 [退出]
|
何超 [新增]
|
4 | 2021-01-19 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
5 | 2021-01-19 | 法定代表人变更 |
尹莉
|
陈彦文
|
6 | 2021-01-19 | 章程备案 |
无
|
2021-01-04通过新的公司章程
|
7 | 2021-01-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
尹莉 [退出]
|
陈彦文 [新增]
|
8 | 2020-12-11 | 注册资本变更 |
10万人民币
|
100.000000万人民币( + 900% )
|
9 | 2020-12-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
曾斌 [退出]
|
项容开 [新增]
|
10 | 2020-12-11 | 法定代表人变更 |
刘敏
|
尹莉
|