序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宋泽军 | 65% | 130.0万人民币 |
2 | 宋泽金 | 35% | 70.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
宋泽金
|
|
2 |
宋泽军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
宋泽金
|
宋泽金
|
2 | 2021-03-25 | 章程备案 |
无
|
2021-03-23股权变更
|
3 | 2021-03-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
宋泽军
|
宋泽军
|
4 | 2021-03-25 | 股东变更 |
宋泽金 ,宋泽军
|
宋泽金 ,宋泽军
|
5 | 2019-09-16 | 股东变更 |
宋泽金
|
宋泽金 ,宋泽军 [新增]
|
6 | 2019-09-16 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
7 | 2019-09-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李春梅 [退出]
|
宋泽军 [新增]
|
8 | 2019-09-16 | 章程备案 |
无
|
2019-09-09
|