序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蔡业金 | 51% | 510.0万人民币 |
2 | 刘长华 | 49% | 490.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蔡业金
|
|
2 |
刘长华
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
临澧荣兴房地产开****有限公司凯旋华府二期项目部
|
彭良明 | 2021-03-09 |
2 |
临澧荣兴房地产开****有限公司凯旋华府项目部
|
王惠明 | 2020-06-24 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-06 | 联络员备案 |
汪从烟 *** 备案手机:***
|
蔡业金 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-09-06 | 股东变更 |
蔡业金 ,陆强 [退出]
|
蔡业金 ,刘长华 [新增]
|
3 | 2021-09-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陆强 [退出]
|
刘长华 [新增]
|
4 | 2021-09-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蔡业金
|
蔡业金
|
5 | 2021-09-06 | 章程备案 |
无
|
2021-09-03章程
|
6 | 2018-05-21 | 法定代表人变更 |
陆强
|
蔡业金
|
7 | 2018-05-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陆强 [退出]
|
蔡业金 [新增]
|
8 | 2018-05-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
全学祥 [退出]
|
陆强 [新增]
|
9 | 2018-05-21 | 股东变更 |
陆强 ,全学祥 [退出]
|
蔡业金 , [新增]陆强
|
10 | 2015-12-29 | 名称变更 |
临澧荣兴房地产经营有限公司
|
临澧荣兴房地产开****有限公司
|