序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 曾庆跃 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
曾庆跃
|
|
2 |
曾琼慧
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-07 | 法定代表人变更 |
曾厚博
|
曾庆跃
|
2 | 2021-04-07 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
3 | 2021-04-07 | 章程备案 |
无
|
2021-03-25新章程
|
4 | 2021-04-07 | 股东变更 |
曾厚博 , [退出]曾庆跃
|
曾庆跃
|
5 | 2021-04-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
曾庆跃 [退出]
|
曾琼慧 [新增]
|
6 | 2021-04-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
曾厚博 [退出]
|
曾庆跃 [新增]
|
7 | 2021-04-07 | 联络员备案 |
曾厚博 *** 备案手机:***
|
曾庆跃 *** 备案手机:***
|
8 | 2020-06-29 | 联络员备案 |
曾厚博 *** 备案手机:***
|
曾厚博 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
9 | 2018-06-21 | 联络员备案 |
曾厚博 *** 备案手机:***
|
曾厚博 *** 备案手机:***
|
10 | 2018-06-06 | 联络员备案 |
曾厚博 *** 备案手机:***
|
曾厚博 *** 备案手机:***
|