序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄志航 | 38% | 76.0万人民币 |
2 | 游宪英 | 31% | 62.0万人民币 |
3 | 谌兵楚 | 31% | 62.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄志航
|
|
2 |
谌兵楚
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-07 | 联络员备案 |
黄志航 *** 备案手机:***
|
黄志航 *** 备案手机:***
|
2 | 2020-06-04 | 联络员备案 |
黄志航 *** 备案手机:***
|
黄志航 *** 备案手机:***
|
3 | 2020-06-02 | 联络员备案 |
黄志航 *** 备案手机:***
|
黄志航 *** 备案手机:***
|
4 | 2019-06-05 | 联络员备案 |
黄志航 *** 备案手机:***
|
黄志航 *** 备案手机:***
|
5 | 2019-06-03 | 联络员备案 |
黄志航 *** 备案手机:***
|
黄志航 *** 备案手机:***
|
6 | 2018-12-04 | 法定代表人变更 |
黄志航
|
黄志航
|
7 | 2018-12-04 | 经营范围变更 |
软件研****销售;电子商务平台的开****建设;软件技术服务;信息技术咨询服务;互联网信息服务;图书、服装、电子产品、农产品、机械设备的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
软件研****、销售;电子商务平台的开****建设;软件技术服务;信息技术咨询服务;互联网信息服务;图书、服装、电子产品、农产品、机械设备的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2018-12-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
魏文华 [退出]
|
谌兵楚 [新增]
|
9 | 2018-12-04 | 股东变更 |
黄志航 ,魏文华 , [退出]游宪英 ,谌兵楚
|
黄志航 ,游宪英 ,谌兵楚
|
10 | 2018-12-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄志航
|
黄志航
|