序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中国农****重点建设基金有限公司 | 64.28571% | 3600.0万人民币 |
2 | 津市市城市建设投资开****有限责任公司 | 35.71429% | 2000.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
汪传奇
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
津市市市政工程有限责任公司劳动服务分公司
|
宋文联 | 2005-04-20 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-14 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
津市市住房和城乡建设局; [退出]张子亮; [退出]黄铁军; [退出]雷政兵; [退出]刘峰; [退出]杨海君; [退出]宋文联; [退出]田野; [退出]禹琳; [退出]李锦财; [退出]吴先勇; [退出]李德鑫; [退出]任涯平; [退出]封生林; [退出]田业红; [退出]徐兆仁; [退出]苏周翔; [退出]田晓俊; [退出]刘毅; [退出]张国梅; [退出]陈世龙; [退出]金安平; [退出]黄志勇; [退出]钱阿强; [退出]郑健华; [退出]纪琳; [退出]何传银; [退出]苏洁; [退出]胡鹏; [退出]唐海平; [退出]雷强; [退出]李祥富; [退出]杨惠; [退出]中国农****重点建设基金有限公司;
|
津市市城市建设投资开****有限责任公司; [新增]中国农****重点建设基金有限公司;
|
2 | 2020-10-14 | 股东变更 |
陈世龙 , [退出]封生林 , [退出]何传银 , [退出]胡鹏 , [退出]黄铁军 , [退出]黄志勇 , [退出]纪琳 , [退出]金安平 , [退出]津市市住房和城乡建设局 , [退出]雷强 , [退出]雷政兵 , [退出]李德鑫 , [退出]李锦财 , [退出]李祥富 , [退出]刘峰 , [退出]刘毅 , [退出]钱阿强 , [退出]任涯平 , [退出]宋文联 , [退出]苏洁 , [退出]苏周翔 , [退出]唐海平 , [退出]田晓俊 , [退出]田野 , [退出]田业红 , [退出]吴先勇 , [退出]徐兆仁 , [退出]杨海君 , [退出]杨惠 , [退出]禹琳 , [退出]张国梅 , [退出]张子亮 , [退出]郑健华 , [退出]中国农****重点建设基金有限公司
|
津市市城市建设投资开****有限责任公司 , [新增]中国农****重点建设基金有限公司
|
3 | 2020-08-13 | 经营范围变更 |
城市道路、桥梁、隧道、公共广场工程,城市供水、排水或污水处理工程,城市燃气或热力工程,城市生活垃圾处理工程建设,园林绿化施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
城市道路、桥梁、隧道、公共广场工程,城市供水、排水或污水处理工程,城市燃气或热力工程,城市生活垃圾处理工程建设,园林绿化施工;机械设备租赁施工服务;劳务施工服务;机械土石方施工服务等其他建筑安装及施工服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2019-11-25 | 法定代表人变更 |
文进
|
汪传奇
|
5 | 2018-11-08 | 经营范围变更 |
城市道路、桥梁、隧道、公共广场工程,城市供水、排水或污水处理工程,城市燃气或热力工程,城市生活垃圾处理工程建设。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
城市道路、桥梁、隧道、公共广场工程,城市供水、排水或污水处理工程,城市燃气或热力工程,城市生活垃圾处理工程建设,园林绿化施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2017-06-21 | 联络员备案 |
文进 备案手机:*****
|
文进 备案手机:*****
|
7 | 2017-06-20 | 联络员备案 |
张国梅 备案手机:*****
|
文进 备案手机:*****
|
8 | 2016-12-30 | 注册资本(金)变更 |
2000万人民币
|
5600.0000万人民币( + 180% )
|
9 | 2016-12-30 | 股东或股份****起人改变姓名或名称 |
津市市住房和城乡建设局;张子亮;黄铁军;雷政兵;刘峰;杨海君;宋文联;田野;禹琳;李锦财;吴先勇;李德鑫;任涯平;封生林;田业红;徐兆仁;苏周翔;田晓俊;刘毅;张国梅;陈世龙;金安平;黄志勇;钱阿强;郑健华;纪琳;何传银;苏洁;胡鹏;唐海平;雷强;李祥富;杨惠;
|
津市市住房和城乡建设局;张子亮;黄铁军;雷政兵;刘峰;杨海君;宋文联;田野;禹琳;李锦财;吴先勇;李德鑫;任涯平;封生林;田业红;徐兆仁;苏周翔;田晓俊;刘毅;张国梅;陈世龙;金安平;黄志勇;钱阿强;郑健华;纪琳;何传银;苏洁;胡鹏;唐海平;雷强;李祥富;杨惠;中国农****重点建设基金有限公司; [新增]
|
10 | 2015-08-05 | 法定代表人变更 |
宋文联
|
文进
|