序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-03-15 | 负责人变更 |
刘云武 [退出]
|
王志安 [新增]
|
2 | 2016-06-17 | 联络员备案 |
贺涛 备案手机:*****
|
肖寻波 备案手机:*****
|
3 | 2015-10-23 | 隶属企业名称变更 |
湖南恒丰项目管理有限公司
|
湖南恒丰项目管理有限公司
|
4 | 2015-10-23 | 联络员备案 |
王志安
|
贺涛
|
5 | 2015-10-23 | 财务负责人 |
|
肖寻波
|
6 | 2015-10-23 | 负责人变更 |
王志安 [退出]
|
刘云武 [新增]
|
7 | 2014-06-16 | 法定代表人变更 |
张献体
|
王志安
|