序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张定 | 68% | 340.0万人民币 |
2 | 李华 | 26% | 130.0万人民币 |
3 | 杨斌 | 3% | 15.0万人民币 |
4 | 袁拥军 | 3% | 15.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
熊桃先
|
|
2 |
李华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-25 | 法定代表人变更 |
张定
|
熊桃先
|
2 | 2022-01-25 | 联络员备案 |
丁权 *** 备案手机:***
|
熊桃先 *** 备案手机:***
|
3 | 2022-01-25 | 章程备案 |
无
|
2022-01-18变更法人、经理
|
4 | 2022-01-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张定 [退出]
|
熊桃先 [新增]
|
5 | 2022-01-14 | 联络员备案 |
李华 *** 备案手机:***
|
丁权 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2020-05-14 | 联络员备案 |
李华 *** 备案手机:***
|
李华 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
7 | 2019-06-27 | 法定代表人变更 |
李华
|
张定
|
8 | 2019-06-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张定 [退出]
|
李华 [新增]
|
9 | 2019-06-27 | 股东变更 |
郭志会 , [退出]李华 ,罗飞 , [退出]杨斌 ,袁拥军 ,张定
|
李华 ,杨斌 ,袁拥军 ,张定
|
10 | 2019-06-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李华 [退出]
|
张定 [新增]
|