序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 祝小仙 | 40% | 800万人民币 |
2 | 黄智勇 | 25% | 500万人民币 |
3 | 黄来宝 | 10% | 200万人民币 |
4 | 刘传保 | 10% | 200万人民币 |
5 | 周应姣 | 10% | 200万人民币 |
6 | 周维 | 5% | 100万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邓立慧
|
|
2 |
王大云
|
|
3 |
杨勇
|
|
4 |
王大年
|
|
5 |
王佳
|
|
6 |
余俊平
|
|
7 |
虞波
|
|
8 |
张瀚兮
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-27 | 章程备案 |
无
|
2021-07-24股权变更、董事变更、法定代表人变更、经理变更
|
2 | 2021-07-27 | 法定代表人变更 |
张立
|
邓立慧
|
3 | 2021-07-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李也 [退出]王大云杨勇王大年张立 [退出]
|
王大年杨勇王大云王佳 [新增]邓立慧 [新增]
|
4 | 2021-07-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张立 [退出]
|
邓立慧 [新增]
|
5 | 2021-04-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
秦新锋 [退出]周应姣 [退出]涂良 [退出]刘传保 [退出]黄智勇 [退出]
|
张立 [新增]李也 [新增]王大云 [新增]王大年 [新增]杨勇 [新增]
|
6 | 2021-04-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
涂良 [退出]
|
张立 [新增]
|
7 | 2021-04-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄来宝 [退出]周强 [退出]蒋孝兰 [退出]
|
张瀚兮 [新增]余俊平 [新增]虞波 [新增]
|
8 | 2021-04-29 | 法定代表人变更 |
涂良
|
张立
|
9 | 2021-04-29 | 章程备案 |
无
|
2021-04-28章程备案
|
10 | 2021-04-27 | 联络员备案 |
涂良 *** 备案手机:***
|
汪嗣龙 *** 备案手机:*** (网上办理)
|