序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘明 | 25% | 1250.0万人民币 |
2 | 李丹红 | 25% | 1250.0万人民币 |
3 | 伍顺民 | 20% | 1000.0万人民币 |
4 | 吴中平 | 20% | 1000.0万人民币 |
5 | 颜永忠 | 10% | 500.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘明
|
|
2 |
吴中平
|
|
3 |
伍顺民
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-09 | 章程备案 |
无
|
2021-12-06股东股权
|
2 | 2021-12-09 | 股东变更 |
刘明 ,毛惠云 , [退出]吴中平 ,伍顺民 ,颜永忠
|
李丹红 , [新增]刘明 ,吴中平 ,伍顺民 ,颜永忠
|
3 | 2020-05-28 | 联络员备案 |
黄梓轩 *** 备案手机:***
|
刘明 *** 备案手机:***
|
4 | 2020-05-28 | 章程备案 |
无
|
2020-05-15股东、股权
|
5 | 2020-05-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄梓轩 [退出]
|
吴中平 [新增]
|
6 | 2020-05-28 | 财务负责人 |
伍朝阳 ***
|
汪春满 ***
|
7 | 2020-05-28 | 股东变更 |
常德市桃花源风景名胜区朝阳竹业制品厂 , [退出]黄梓轩 , [退出]刘明
|
刘明 ,毛惠云 , [新增]吴中平 , [新增]伍顺民 , [新增]颜永忠 [新增]
|
8 | 2018-10-26 | 股东变更 |
常德市桃花源风景名胜区朝阳竹业制品厂 ,黄梓轩 ,熊文中 [退出]
|
常德市桃花源风景名胜区朝阳竹业制品厂 ,黄梓轩 ,刘明 [新增]
|
9 | 2018-10-26 | 法定代表人变更 |
黄梓轩
|
刘明
|
10 | 2018-10-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
熊文中 [退出]
|
黄梓轩 [新增]
|