序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 马爱玲 | 51% | 153.0万人民币 |
2 | 曾湘华 | 49% | 147.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
马爱玲
|
|
2 |
曾湘华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-03-02 | 联络员备案 |
马爱玲 *** 备案手机:***
|
马爱玲 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2019-11-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
艾孝 [退出]
|
曾湘华 [新增]
|
3 | 2019-11-06 | 财务负责人 |
万慧 ***
|
马爱玲 ***
|
4 | 2019-10-17 | 股东变更 |
马爱玲
|
马爱玲 ,曾湘华 [新增]
|
5 | 2019-10-17 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
6 | 2019-10-17 | 章程备案 |
无
|
2019-10-16第六条
|
7 | 2019-09-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
马爱玲 [退出]
|
艾孝 [新增]
|
8 | 2019-09-06 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
9 | 2019-09-06 | 股东变更 |
艾孝 , [退出]韩春红 , [退出]马爱玲
|
马爱玲
|
10 | 2019-09-06 | 法定代表人变更 |
韩春红
|
马爱玲
|