序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄政国 | 71% | 710.0万人民币 |
2 | 汪桦丽 | 29% | 290.0万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
汪庆 [退出]
|
汪桦丽 [新增]
|
2 | 2020-05-21 | 其他事项备案 |
黄政国 出资 510万人民币;汪庆 出资 200万人民币;汪桦丽 出资 290万人民币;
|
汪桦丽 出资 290万人民币;黄政国 出资 710万人民币;
|
3 | 2020-05-21 | 股东变更 |
黄政国 ,汪庆 , [退出]汪桦丽
|
黄政国 ,汪桦丽
|
4 | 2020-05-21 | 章程备案 |
无
|
2020-05-12股东及出资额
|
5 | 2019-06-25 | 股东变更 |
黄雅 , [退出]黄政国 ,汪庆 ,汪桦丽
|
黄政国 ,汪庆 ,汪桦丽
|
6 | 2019-06-25 | 章程备案 |
无
|
2019-06-12股东股权
|
7 | 2014-11-18 | 投资人(股权)变更 |
汪桦丽余亚兰 [退出]黄政国黄雅
|
黄政国汪桦丽汪庆 [新增]黄雅
|