序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙高琴 | 50% | 50.0万人民币 |
2 | 贺金凤 | 40% | 40.0万人民币 |
3 | 陈章容 | 10% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
贺金凤
|
|
2 |
卢兴新
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-17 | 注册资本变更 |
50万人民币
|
100.000000万人民币( + 100% )
|
2 | 2021-12-17 | 法定代表人变更 |
陈章林
|
贺金凤
|
3 | 2021-12-17 | 股东变更 |
陈章容 ,孙高琴
|
陈章容 ,贺金凤 , [新增]孙高琴
|
4 | 2021-12-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈章林 [退出]
|
贺金凤 [新增]
|
5 | 2021-12-17 | 章程备案 |
无
|
2021-12-16注册资本变更;股东变更
|
6 | 2021-08-03 | 法定代表人变更 |
孙高琴
|
陈章林
|
7 | 2021-08-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙高琴 [退出]
|
陈章林 [新增]
|
8 | 2021-08-03 | 联络员备案 |
孙高琴 *** 备案手机:***
|
陈章容 *** 备案手机:***
|
9 | 2021-08-03 | 章程备案 |
无
|
2021-07-30法定代表人变更
|