序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中海科创智能装备制造有限公司 | 100% | 10000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王德
|
|
2 |
李林
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
中西洞庭创新创业中心
|
黄慧 | 2016-12-08 |
2 |
中商国能有毒生物工程研究院
|
李滋星 | 2016-12-08 |
3 |
中西洞庭生物科技开****中心
|
黄慧 | 2016-12-08 |
4 |
中西洞庭健康养老康复中心
|
黄慧 | 2016-12-08 |
5 |
中西洞庭高级人才培训中心
|
黄慧 | 2016-12-08 |
6 |
中商国能航空****动机研究院
|
黄慧 | 2016-12-08 |
7 |
中商国能新材料研究院
|
黄慧 | 2016-12-08 |
8 |
中商国能信息技术研究院
|
黄慧 | 2016-10-26 |
9 |
中商国能生物科技研究院
|
黄慧 | 2016-10-26 |
10 |
中商国能****动机研究院
|
黄慧 | 2016-10-26 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-29 | 股东变更 |
北京中财科创商业集团有限公司 [退出]
|
中海科创智能装备制造有限公司 [新增]
|
2 | 2020-07-29 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
北京中财科创商业集团有限公司; [退出]
|
中海科创智能装备制造有限公司; [新增]
|
3 | 2019-11-07 | 股东变更 |
北京中经时代广告有限公司 [退出]
|
北京中财科创商业集团有限公司 [新增]
|
4 | 2019-11-07 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
北京中经时代广告有限公司; [退出]
|
北京中财科创商业集团有限公司; [新增]
|
5 | 2019-11-07 | 章程修正案备案 |
无
|
|
6 | 2019-10-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄慧 [退出]
|
李林 [新增]
|
7 | 2019-05-21 | 股东变更 |
常德中管智库有限公司 [退出]
|
北京中经时代广告有限公司 [新增]
|
8 | 2018-09-04 | 财务负责人 |
张达庆 ***
|
罗爱民 ***
|
9 | 2018-09-04 | 联络员备案 |
黄劲松 *** 备案手机:***
|
熊文欢 *** 备案手机:***
|
10 | 2018-09-04 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
中商国能投资有限公司; [退出]
|
常德中管智库有限公司; [新增]
|