序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 谭志高 | 84.21053% | 320.0万人民币 |
2 | 肖丽 | 3.94737% | 15.0万人民币 |
3 | 陈贵金 | 3.94737% | 15.0万人民币 |
4 | 田嫦娥 | 2.63158% | 10.0万人民币 |
5 | 丁金化 | 2.63158% | 10.0万人民币 |
6 | 吴伏香 | 1.31579% | 5.0万人民币 |
7 | 谌光霞 | 1.31579% | 5.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谭志高
|
|
2 |
丁金化
|
|
3 |
陈贵金
|
|
4 |
肖丽
|
|
5 |
吴伏香
|
|
6 |
谌光霞
|
|
7 |
田嫦娥
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-20 | 联络员备案 |
谭志高 *** 备案手机:***
|
谭志高 *** 备案手机:***
|
2 | 2022-06-06 | 联络员备案 |
谭志高 *** 备案手机:***
|
谭志高 *** 备案手机:***
|
3 | 2021-05-26 | 联络员备案 |
谭志高 *** 备案手机:***
|
谭志高 *** 备案手机:***
|
4 | 2020-05-14 | 联络员备案 |
谭志高 *** 备案手机:***
|
谭志高 *** 备案手机:***
|
5 | 2020-05-08 | 联络员备案 |
谭志高 *** 备案手机:***
|
谭志高 *** 备案手机:***
|
6 | 2019-04-09 | 联络员备案 |
谭志高 *** 备案手机:***
|
谭志高 *** 备案手机:***
|