序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨英 | 30% | 510万人民币 |
2 | 耕得人种业科技有限公司 | 25% | 425.0万人民币 |
3 | 孟李华 | 23% | 391万人民币 |
4 | 李易 | 10% | 170万人民币 |
5 | 王寿美 | 5% | 85万人民币 |
6 | 张群贵 | 5% | 85万人民币 |
7 | 郭述兵 | 2% | 34万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孟李华
|
|
2 |
郭述兵
|
|
3 |
李易
|
|
4 |
杨英
|
|
5 |
张群贵
|
|
6 |
王寿美
|
|
7 |
耕得人种业科技有限公司
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-11 | 联络员备案 |
杨涵 *** 备案手机:***
|
杨涵 *** 备案手机:***
|
2 | 2020-06-19 | 联络员备案 |
杨涵 *** 备案手机:***
|
杨涵 *** 备案手机:***
|
3 | 2020-06-17 | 联络员备案 |
杨涵 *** 备案手机:***
|
杨涵 *** 备案手机:***
|
4 | 2019-08-23 | 章程备案 |
无
|
2019-08-22法定代表人
|
5 | 2019-08-23 | 法定代表人变更 |
杨涵
|
孟李华
|
6 | 2018-04-20 | 联络员备案 |
杨涵 *** 备案手机:***
|
杨涵 *** 备案手机:***
|
7 | 2018-04-18 | 联络员备案 |
杨涵 *** 备案手机:***
|
杨涵 *** 备案手机:***
|
8 | 2017-05-16 | 联络员备案 |
杨涵 备案手机:*****
|
杨涵 备案手机:*****
|
9 | 2017-05-15 | 联络员备案 |
张群贵 备案手机:*****
|
杨涵 备案手机:*****
|
10 | 2016-10-25 | 法定代表人变更 |
文华成
|
杨涵
|