序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 广州昊天化学(集团)有限公司 | 70% | 14000.0万人民币 |
2 | 湖南理昂环保能源投资有限公司 | 30% | 6000.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何锦升
|
|
2 |
廖晓明
|
|
3 |
王焕庆
|
|
4 |
廖志维
|
|
5 |
郭敬民
|
|
6 |
戴晓明
|
|
7 |
陈旭
|
|
8 |
彭品良
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-23 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
广州昊天化学(集团)有限公司; [退出]湖南理昂环保能源投资有限公司;
|
广州珠江化工集团有限公司; [新增]湖南理昂环保能源投资有限公司;
|
2 | 2022-06-23 | 章程备案 |
无
|
2022-06-22股东名称变更
|
3 | 2020-04-22 | 法定代表人变更 |
李帆
|
何锦升
|
4 | 2020-04-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
彭品良戴晓明何锦升 [退出]
|
戴晓明陈旭 [新增]彭品良
|
5 | 2020-04-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李帆 [退出]廖志维王焕庆郭敬民廖晓明
|
郭敬民廖晓明王焕庆何锦升 [新增]廖志维
|
6 | 2020-04-22 | 联络员备案 |
李帆 *** 备案手机:***
|
何锦升 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
7 | 2017-06-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李棣华 [退出]李帆廖晓明郭敬民王焕庆
|
廖志维 [新增]郭敬民李帆王焕庆廖晓明
|
8 | 2017-06-07 | 董事备案 |
李棣华 [退出]李帆廖晓明郭敬民王焕庆
|
廖志维 [新增]郭敬民李帆王焕庆廖晓明
|
9 | 2014-06-19 | 法定代表人变更 |
徐南强
|
李帆
|