序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 滕建敏 | 95% | 950.0万人民币 |
2 | 任明霞 | 2.5% | 25.0万人民币 |
3 | 滕福光 | 2.5% | 25.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
滕建敏
|
|
2 |
滕福光
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-23 | 联络员备案 |
周丽君 *** 备案手机:***
|
滕建敏 ***** 备案手机:***
|
2 | 2020-06-11 | 联络员备案 |
曾新林 *** 备案手机:***
|
周丽君 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2020-04-23 | 联络员备案 |
刘建华 *** 备案手机:***
|
曾新林 *** 备案手机:***
|
4 | 2017-10-18 | 经营期限(营业期限)变更 |
2003年12月25日 至 2018年12月24日
|
2003年12月25日 至 长期
|
5 | 2017-10-18 | 章程备案 |
无
|
2017-10-16
|
6 | 2017-01-06 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
刘建华 备案手机:*****
|
7 | 2008-05-12 | 经营范围变更 |
房地产开****、销售。
|
房地产开****、销售;房屋租赁(涉及行政许可经营的凭许可证经营)。
|
8 | 2008-05-12 | 经营期限 |
2008-12-24
|
2018-12-24
|