序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 常德广电传媒集团有限责任公司 | 100% | 2000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
龚文辉
|
|
2 |
胡仕斌
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
常德广电国际旅行社有限责任公司鼎城营业部
|
商春燕 | 2014-08-14 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-09-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
龚文辉
|
龚文辉
|
2 | 2022-09-29 | 章程备案 |
|
2022-09-28注册资金变更
|
3 | 2022-09-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
龚文辉
|
龚文辉
|
4 | 2022-09-29 | 注册资本变更 |
500万人民币
|
2000.000000万人民币( + 300% )
|
5 | 2022-09-29 | 股东变更 |
常德广电传媒集团有限责任公司
|
常德广电传媒集团有限责任公司
|
6 | 2022-09-27 | 联络员备案 |
苏峻 *** 备案手机:***
|
龚文辉 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
7 | 2018-12-05 | 注册资本变更 |
50万人民币
|
500.000000万人民币( + 900% )
|
8 | 2018-12-05 | 股东变更 |
常德广电传媒集团有限责任公司
|
常德广电传媒集团有限责任公司
|
9 | 2017-12-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周大曙
|
龚文辉
|
10 | 2017-12-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周大曙 [退出]
|
龚文辉 [新增]
|