序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李湘晖 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李湘晖
|
|
2 |
方海波
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
钟美丽 [退出]
|
方海波 [新增]
|
2 | 2021-05-25 | 股东变更 |
李湘晖 ,钟美丽 [退出]
|
李湘晖
|
3 | 2021-05-25 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
4 | 2021-05-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李湘晖
|
李湘晖
|
5 | 2021-05-25 | 章程备案 |
无
|
2021-05-24类型、股东变更;
|
6 | 2021-04-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
宋奇合 [退出]
|
钟美丽 [新增]
|
7 | 2021-04-29 | 章程备案 |
无
|
2021-04-27股东宋奇合股权全部转让给钟美丽,监事由钟美丽担任。
|
8 | 2021-04-29 | 股东变更 |
李湘晖 ,宋奇合 [退出]
|
李湘晖 ,钟美丽 [新增]
|
9 | 2021-04-27 | 联络员备案 |
李湘晖 *** 备案手机:***
|
李湘晖 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
10 | 2021-02-23 | 联络员备案 |
李湘晖 *** 备案手机:***
|
李湘晖 *** 备案手机:*** (网上办理)
|