序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-13 | 负责人变更 |
余健夫 [退出]
|
李剑清 [新增]
|
2 | 2020-03-06 | 负责人变更 |
李剑清 [退出]
|
余健夫 [新增]
|
3 | 2018-05-07 | 联络员备案 |
聂铁群 *** 备案手机:***
|
聂铁群 *** 备案手机:***
|
4 | 2017-08-15 | 负责人变更 |
欧阳慧芳 [退出]
|
李剑清 [新增]
|
5 | 2016-06-13 | 财务负责人 |
|
王海霞 ***
|
6 | 2016-06-13 | 负责人变更 |
聂铁群 [退出]
|
欧阳慧芳 [新增]
|
7 | 2014-06-27 | 其他事项备案 |
陈世军
|
聂铁群
|
8 | 2014-06-27 | 法定代表人变更 |
陈世军
|
聂铁群
|