序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王朝阳 | 80% | 408万人民币 |
2 | 肖冰香 | 20% | 102万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王朝阳
|
|
2 |
盛文杰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-08-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
胡友弟
|
盛文杰
|
2 | 2019-08-27 | 股东变更 |
胡友弟 , [退出]刘斌 , [退出]王朝阳 ,熊先成 [退出]
|
王朝阳 ,肖冰香 [新增]
|
3 | 2019-08-27 | 章程备案 |
无
|
2019-08-26股东股权
|
4 | 2019-08-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
胡友弟 [退出]
|
盛文杰 [新增]
|
5 | 2019-06-05 | 注册资本变更 |
5000万人民币
|
510.000000万人民币( - 89.8% )
|
6 | 2019-06-05 | 股东变更 |
胡友弟 ,刘斌 ,王朝阳 ,熊先成
|
胡友弟 ,刘斌 ,王朝阳 ,熊先成
|
7 | 2019-06-05 | 章程备案 |
无
|
2019-05-30股东股权 注册资本
|