序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张瑛 | 50% | 500万人民币 |
2 | 张鸣 | 35% | 350万人民币 |
3 | 张晶晶 | 10% | 100万人民币 |
4 | 赵儒积 | 5% | 50万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵儒积
|
|
2 |
张瑛
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-03 | 联络员备案 |
曾咏峰 *** 备案手机:***
|
张瑛 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2018-05-30 | 联络员备案 |
张鸣 *** 备案手机:***
|
曾咏峰 *** 备案手机:***
|
3 | 2017-05-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张鸣 [退出]
|
赵儒积 [新增]
|
4 | 2017-05-24 | 经理备案 |
张鸣 [退出]
|
赵儒积 [新增]
|
5 | 2017-05-24 | 法定代表人变更 |
张鸣
|
赵儒积
|
6 | 2017-05-24 | 董事备案 |
张鸣 [退出]
|
赵儒积 [新增]
|
7 | 2017-02-06 | 分公司/分支机构备案 |
无
|
负责人:张鸣;成员:陈功义;成员:张立武;
|
8 | 2017-02-06 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:张鸣;成员:陈功义;成员:张立武;
|
9 | 2014-11-24 | 法定代表人变更 |
张瑛
|
张鸣
|