序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 谷忠银 | 100% | 600.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谷忠银
|
|
2 |
郑昌军
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
张家界康泰国际旅行社有限公司西溪坪营业部
|
戴正喜 | 2020-05-14 |
2 |
张家界康泰国际旅行社有限公司苏南分公司
|
李元保 | 2019-12-26 |
3 |
张家界康泰国际旅行社有限公司布丁酒店门市部
|
周丽彬 | 2017-05-22 |
4 |
张家界康泰国际旅行社有限公司官黎坪营业部
|
李忠政 | 2017-03-14 |
5 |
张家界康泰国际旅行社有限公司山西分公司
|
彭佐 | 2016-07-01 |
6 |
张家界康泰国际旅行社有限公司武陵源营业部
|
胡升华 | 2015-06-17 |
7 |
张家界康泰国际旅行社有限公司解放路营业部
|
李莉俊 | 2015-04-16 |
8 |
张家界康泰国际旅行社有限公司南庄坪营业部
|
姜灵男 | 2014-08-18 |
9 |
张家界康泰国际旅行社有限公司河北分公司
|
毛震 | 2014-07-03 |
10 |
张家界康泰国际旅行社有限公司好地大酒店营业部
|
赵颜璐 | 2014-06-18 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-10-20 | 经营范围变更 |
入境旅游业务、国内旅游业务服务;景区景点的开****与经营管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
入境旅游业务、国内旅游业务服务;景区景点的开****与经营管理;旅游宣传服务;餐饮、住宿服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2017-07-07 | 股东变更 |
谷忠银 ,邹炜 [退出]
|
谷忠银
|
3 | 2017-07-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谷忠银 [退出]
|
郑昌军 [新增]
|
4 | 2017-07-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邹炜 [退出]
|
谷忠银 [新增]
|
5 | 2017-07-07 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
6 | 2017-07-07 | 投资人(股权)变更 |
邹炜 出资 420万人民币; [退出]谷忠银 出资 180万人民币;
|
谷忠银 出资 600( + 233.33333% )万人民币;
|
7 | 2017-07-07 | 监事备案 |
谷忠银 [退出]
|
郑昌军 [新增]
|
8 | 2017-07-07 | 经理备案 |
邹炜 [退出]
|
谷忠银 [新增]
|
9 | 2017-07-07 | 董事备案 |
邹炜 [退出]
|
谷忠银 [新增]
|
10 | 2017-07-07 | 经营期限(营业期限)变更 |
2005年9月26日 至 2023年9月26日
|
2005年9月26日 至 长期
|