序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-12 | 负责人变更 |
吴扬浩 [退出]
|
王卫 [新增]
|
2 | 2021-12-21 | 负责人变更 |
田慧丽 [退出]
|
吴扬浩 [新增]
|
3 | 2018-12-17 | 负责人变更 |
庹美琼 [退出]
|
田慧丽 [新增]
|
4 | 2018-04-28 | 联络员备案 |
李先领 *** 备案手机:***
|
朱赛赛 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2017-09-04 | 负责人变更 |
唐波 [退出]
|
庹美琼 [新增]
|
6 | 2016-11-29 | 经营范围变更 |
吸收公众存款;办理汇兑业务;从事银行卡业务;代理****行、兑付、承销政府债券;买卖、代理买卖外汇;代理政策性银行、商业银行及其他金融机构特定业务;办理个人存款证明服务;提供保管箱服务;办理网上银行业务;办理小额贷款业务;办理基金代销业务;办理国内外结算;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。人寿保险、意外伤害保险、机动车辆保险、财产保险、短期健康保险、保证保险责任保险。(保险兼业代理业务许可证有效期截至2016年12月27日)
|
吸收公众存款;办理汇兑业务;从事银行卡业务;代理收付款项;代理****行、兑付、承销政府债券;买卖、代理买卖外汇;代理政策性银行、商业银行及其他金融机构特定业务;办理个人存款证明服务;提供保管箱服务;办理网上银行业务;办理小额贷款业务;办理基金代销业务;办理国内外结算;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。人寿保险、意外伤害保险、机动车辆保险、财产保险、短期健康保险、保证保险责任保险。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2015-06-12 | 其他事项备案 |
庹美琼
|
唐波
|
8 | 2015-06-12 | 法定代表人变更 |
庹美琼
|
唐波
|
9 | 2014-05-19 | 其他事项备案 |
李慧英
|
庹美琼
|
10 | 2014-05-19 | 法定代表人变更 |
李慧英
|
庹美琼
|