序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 湖南省星火传媒有限公司 | 30% | 150.0万人民币 |
2 | 张家界悠居科技有限公司 | 30% | 150.0万人民币 |
3 | 赵继普 | 25% | 125.0万人民币 |
4 | 廖慈常 | 15% | 75.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王传银
|
|
2 |
赵继普
|
|
3 |
廖慈常
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-22 | 联络员备案 |
李飞 *** 备案手机:***
|
邓慧琳 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2020-04-21 | 联络员备案 |
邓慧琳 *** 备案手机:***
|
李飞 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2019-06-25 | 股东变更 |
湖南星火文化传媒有限公司 , [退出]廖慈常 ,张家界悠居科技有限公司 ,赵继普
|
湖南省星火传媒有限公司 , [新增]廖慈常 ,张家界悠居科技有限公司 ,赵继普
|
4 | 2019-04-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
朱治宁 [退出]
|
王传银 [新增]
|
5 | 2019-04-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
朱治宁 [退出]
|
廖慈常 [新增]
|
6 | 2019-04-11 | 股东变更 |
姚振邦 , [退出]张家界悠居科技有限公司 ,赵继普 ,朱治宁 [退出]
|
湖南星火文化传媒有限公司 , [新增]廖慈常 , [新增]张家界悠居科技有限公司 ,赵继普
|
7 | 2019-04-11 | 法定代表人变更 |
朱治宁
|
王传银
|
8 | 2019-04-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵继普 [退出]
|
廖慈常 [新增]
|
9 | 2019-04-09 | 法定代表人变更 |
朱治宁
|
王传银
|
10 | 2019-04-09 | 股东变更 |
姚振邦 , [退出]张家界悠居科技有限公司 ,赵继普 ,朱治宁 [退出]
|
湖南省星火传媒有限公司 , [新增]廖慈常 , [新增]张家界悠居科技有限公司 ,赵继普
|