序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 谢飞兵 | 100% | 101.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谢飞兵
|
|
2 |
刘志敏
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-31 | 联络员备案 |
朱建平 *** 备案手机:***
|
谢飞兵 *** 备案手机:***
|
2 | 2020-08-31 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-08-31提交新的章程修正案、原章程第三章第六条股东变更。
|
3 | 2020-08-31 | 法定代表人变更 |
朱建平
|
谢飞兵
|
4 | 2020-08-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
朱建平 [退出]
|
谢飞兵 [新增]
|
5 | 2020-08-31 | 股东变更 |
朱建平 [退出]
|
谢飞兵 [新增]
|
6 | 2020-08-31 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
朱建平; [退出]
|
谢飞兵; [新增]
|
7 | 2019-12-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周月红 [退出]
|
刘志敏 [新增]
|
8 | 2018-04-28 | 章程备案 |
无
|
2018-04-27法定代表人、股权
|
9 | 2018-04-28 | 法定代表人变更 |
谢飞兵
|
朱建平
|
10 | 2018-04-28 | 股东变更 |
谢飞兵 [退出]
|
朱建平 [新增]
|