序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 罗文艺 | 51% | 255.0万人民币 |
2 | 王国兴 | 49% | 245.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王国兴
|
|
2 |
罗文艺
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
张家界户外自由行国际旅行社有限公司瑞之安营业部
|
覃月娥 | 2021-11-22 |
2 |
张家界户外自由行国际旅行社有限公司高盛澧源营业部
|
胡博午 | 2021-06-24 |
3 |
张家界户外自由行国际旅行社有限公司和美酒店营业部
|
吕贤诚 | 2021-04-23 |
4 |
张家界户外自由行国际旅行社有限公司天门山散客营业部
|
龙梦国 | 2021-03-31 |
5 |
张家界户外自由行国际旅行社有限公司天门山和泰营业部
|
方玉蓉 | 2021-03-12 |
6 |
张家界户外自由行国际旅行社有限公司盛世嘉年营业部
|
吴国正 | 2021-03-01 |
7 |
张家界户外自由行国际旅行社有限公司天门山第一营业部
|
彭艳萍 | 2021-03-01 |
8 |
张家界户外自由行国际旅行社有限公司巴黎之星门市部
|
代玲玲 | 2020-09-10 |
9 |
张家界户外自由行国际旅行社有限公司聚天下网络营业部
|
赵集波 | 2020-09-10 |
10 |
张家界户外自由行国际旅行社有限公司天门山营业部
|
胡文娟 | 2020-09-10 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-06-24 | 经营范围变更 |
旅行社及相关服务;出境旅游业务;国内旅游业务;旅游管理服务;旅游规划设计;研学旅行策划与组织;向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务;文化旅游产业开****;生态农业旅游开****;旅游户外产品销售;会议、展览及相关服务;大型活动组织策划服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
旅行社及相关服务;入境旅游业务;国内旅游业务;旅游管理服务;旅游规划设计;研学旅行策划与组织;向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务;文化旅游产业开****;生态农业旅游开****;旅游户外产品销售;会议、展览及相关服务;大型活动组织策划服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|