序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-06-26 | 财务负责人 |
|
屈萍
|
2 | 2017-06-26 | 负责人变更 |
|
王建坤 [新增]
|
3 | 2017-06-26 | 联络员备案 |
|
邓学恒 备案手机:*****
|
4 | 2016-04-18 | 联络员备案 |
|
程喜云 备案手机:*****
|
5 | 2015-09-09 | 其他事项备案 |
|
徐丹
|
6 | 2015-09-09 | 法定代表人变更 |
|
徐丹
|
7 | 2014-12-03 | 其他事项备案 |
|
王建坤
|
8 | 2014-12-03 | 法定代表人变更 |
|
王建坤
|