序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李智勇 | 40% | 400.0万人民币 |
2 | 蔡和忠 | 35% | 350.0万人民币 |
3 | 宋宏霞 | 10% | 100.0万人民币 |
4 | 彭涛 | 10% | 100.0万人民币 |
5 | 谷立英 | 5% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李智勇
|
|
2 |
蔡和忠
|
|
3 |
向紫阳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-13 | 联络员备案 |
张秋萍 *** 备案手机:***
|
李响 *** 备案手机:***
|
2 | 2020-06-02 | 联络员备案 |
蔡和忠 *** 备案手机:***
|
张秋萍 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2019-12-18 | 股东变更 |
蔡和忠 ,李智勇 ,吕伟兵 , [退出]吴畏 , [退出]向紫阳 [退出]
|
蔡和忠 ,谷立英 , [新增]李智勇 ,彭涛 , [新增]宋宏霞 [新增]
|
4 | 2019-09-24 | 股东变更 |
蔡和忠 ,吕伟兵 ,吴畏 ,向紫阳
|
蔡和忠 ,李智勇 , [新增]吕伟兵 ,吴畏 ,向紫阳
|
5 | 2019-09-24 | 法定代表人变更 |
蔡和忠
|
李智勇
|