序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 袁宝文 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
袁宝文
|
|
2 |
臧宏
|
|
3 |
刘丹
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
张家界同程亲和力国际旅行社有限公司华天分部
|
蒋晓燕 | 2019-11-13 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-21 | 法定代表人变更 |
袁宝文
|
袁宝文
|
2 | 2020-09-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李明 [退出]
|
袁宝文 [新增]
|
3 | 2020-09-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
袁宝文 [退出]
|
刘丹 [新增]
|
4 | 2020-09-09 | 经营范围变更 |
国内旅游业务、入境旅游业务;代售机票、火车票业务;旅游项目开****;旅游营销策划。(依法须经批准的项目,取得相关部门批准文件后方可开展经营活动)
|
境内旅游业务、入境旅游业务;代售机票、火车票业务;旅游项目开****;旅游营销策划。(依法须经批准的项目,取得相关部门批准文件后方可开展经营活动)
|
5 | 2020-09-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谭光军 [退出]
|
臧宏 [新增]
|
6 | 2020-09-09 | 股东变更 |
湖南省同程亲和力旅游国际旅行社有限公司 [退出]
|
袁宝文 [新增]
|
7 | 2020-09-09 | 名称变更 |
张家界同程亲和力国际旅行社有限公司
|
张家界运达国际旅行社有限公司
|
8 | 2020-09-09 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
9 | 2020-09-09 | 法定代表人变更 |
李明
|
袁宝文
|
10 | 2020-09-09 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-09-08股权变更
|