序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-08 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
许可经营项目:吸收公众存款;办理汇兑业务;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;代理****行、兑付政府债券、金融债券;代理买卖外汇、代理政策性银行、商业银行及其他金融机构特定业务、办理协议存款、办理个人存款证明服务;提供保管箱服务;办理网上银行业务;从事银团贷款业务;办理小额贷款业务;办理基金代销业务;代理国内外结算;办理票据贴现;从事同业拆借;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
吸收本外币储蓄存款;办理国内国际汇兑业务;办理银行卡(借记卡)业务;受理信用卡还款业务;受理电子银行业务(含自助银行业务、短信业务);基于邮储银行系统的代收代付业务;代理****行、兑付政府债券;提供个人存款证明服务;保险兼业代理业务;代理销售基金、个人理财、资产管理计划产品及其他金融产品;受理第三方存管业务;邮储银行委托的其他业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2021-09-08 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
叶生庆
|
罗新华
|
3 | 2019-05-13 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
吴松伟
|
叶生庆
|
4 | 2018-05-09 | 其他事项备案 |
|
*
|
5 | 2018-05-09 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王新丽
|
吴松伟
|
6 | 2018-05-09 | 其他事项备案 |
|
6
|
7 | 2016-12-28 | 其他事项备案 |
|
**********@qq.com
|
8 | 2016-12-28 | 其他事项备案 |
*****
|
*****
|
9 | 2016-12-28 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
谭雁
|
王新丽
|
10 | 2016-12-28 | 经营者姓名 |
谭雁 [退出]
|
王新丽 [新增]
|