序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 湖南煤业股份有限公司 | 51% | 7285.86万人民币 |
2 | 中联华夏投资集团有限公司 | 30.0014% | 4286万人民币 |
3 | 中国万向控股有限公司 | 18.9986% | 2714.14万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
揭志文
|
|
2 |
谢建新
|
|
3 |
蒋晟
|
|
4 |
李明春
|
|
5 |
郑登峰
|
|
6 |
刘志刚
|
|
7 |
艾广生
|
|
8 |
罗平忠
|
|
9 |
董明松
|
|
10 |
涂晋
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
湖南省煤业集团新疆能源有限公司三分公司
|
黄顺生 | 2012-01-09 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-31 | 实收资本变更(或外资中方实收资本变更) |
0
|
|
2 | 2021-03-31 | 其他事项备案 |
湖南黑金时代股份有限公司:*%;中联华夏投资集团有限公司:*%;中国万向控股有限公司:*%;
|
|
3 | 2021-03-31 | 实收资本变更(或外资中方实收资本变更) |
*
|
|
4 | 2021-03-31 | 章程备案 |
|
|
5 | 2021-03-31 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
湖南黑金时代股份有限公司:*%;中联华夏投资集团有限公司:*%;中国万向控股有限公司:*%;
|
|
6 | 2021-03-31 | 联络员备案 |
朱雁
|
|
7 | 2021-03-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
唐小华(监事) [退出]谢建新(监事) [退出]周秋生(董事) [退出]曹建书(董事) [退出]赵斌(董事) [退出]郑登峰(董事)黎金平(董事) [退出]潘冠吾(董事) [退出]刘建(监事) [退出]李明春(董事)刘志刚(董事)揭志文(董事长兼总经理)
|
|
8 | 2016-11-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
揭志文刘志刚李明春刘建潘冠吾黎金平郑登峰赵斌曹建书周秋生宋葳崴唐小华
|
|
9 | 2015-06-09 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
中联华夏投资集团有限公司; 出资: 4286; 百分比: 30; 企业法人湖南黑金时代股份有限公司; 出资: 10000; 百分比: 70; 企业法人
|
|
10 | 2015-06-09 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
新疆吐鲁番地区鄯善县新城东路2211号;
|
|