序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 谭辉 | 65% | 65.0万人民币 |
2 | 谢如文 | 35% | 35.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谭辉
|
|
2 |
谢如文
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-26 | 地址变更 |
安化县东坪镇资江路323号
|
湖南省益阳市安化县城南区城南社区南田路65、66号
|
2 | 2020-11-26 | 章程备案 |
无
|
2020-11-18第一章、第二条
|
3 | 2020-11-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谭辉
|
谭辉
|
4 | 2020-11-18 | 联络员备案 |
陶胜全 *** 备案手机:***
|
谢如文 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2018-06-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谭安群 [退出]
|
谢如文 [新增]
|
6 | 2018-06-13 | 股东变更 |
谭安群 , [退出]谭辉
|
谭辉 ,谢如文 [新增]
|
7 | 2016-03-04 | 财务负责人 |
|
陶胜全
|