序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘强 | 16.66667% | 50万人民币 |
2 | 刘正良 | 16.66667% | 50万人民币 |
3 | 王建辉 | 16.66667% | 50万人民币 |
4 | 李一鸣 | 16.66667% | 50万人民币 |
5 | 曹召群 | 16.66667% | 50万人民币 |
6 | 习德星 | 16.66667% | 50万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘强
|
|
2 |
李一鸣
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-08-15 | 联络员备案 |
刘强 *** 备案手机:***
|
刘赛兰 *** 备案手机:***
|
2 | 2017-05-24 | 联络员备案 |
刘强 备案手机:*****
|
刘强 备案手机:*****
|
3 | 2017-04-19 | 经营范围变更 |
乡村旅游开****、水上游乐、旅游服务;旅游产品开****与销售;生态农业开****;餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
乡村旅游开****、水上游乐、旅游服务;旅游产品开****与销售;生态农业开****;餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2017-04-19 | 住所变更 |
湖南省桃江县高桥乡龙潭桥村一组
|
湖南省益阳市桃江县高桥乡龙潭桥村一组
|
5 | 2017-04-19 | 财务负责人 |
|
刘强
|
6 | 2016-05-04 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
刘强 备案手机:*****
|