序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 彭煜阳 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周雄明
|
|
2 |
田少春
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
湖南中能迪亚环保新能源有限公司沅江分公司
|
周雄明 | 2019-09-04 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-14 | 法定代表人变更 |
成刚
|
周雄明
|
2 | 2020-07-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
成刚 [退出]
|
周雄明 [新增]
|
3 | 2018-01-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
彭煜阳 [退出]
|
成刚 [新增]
|
4 | 2018-01-16 | 法定代表人变更 |
彭煜阳
|
成刚
|
5 | 2017-05-15 | 联络员备案 |
黄伟 备案手机:*****
|
唐岚 备案手机:*****
|