序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 湖南天下洞庭粮油实业有限公司 | 100% | 5000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
彭正阳
|
|
2 |
朱乐民
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李军华
|
|
2 | 2021-06-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
余强 [退出]
|
|
3 | 2021-06-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李军华 [退出]周学鹏 [退出]张月娥 [退出]
|
|
4 | 2021-06-08 | 法定代表人变更 |
周学鹏
|
|
5 | 2021-06-07 | 章程备案 |
无
|
|
6 | 2020-03-19 | 章程修正案备案 |
无
|
|
7 | 2019-06-12 | 联络员备案 |
邓小龙 *** 备案手机:***
|
|
8 | 2017-12-08 | 法定代表人变更 |
王伟宜
|
|
9 | 2017-05-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李军华王伟宜
|
|
10 | 2017-05-02 | 董事备案 |
李军华王伟宜
|
|