序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 周宏 | 99.50249% | 200.0万人民币 |
2 | 周映辉 | 0.49751% | 1.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周宏
|
|
2 |
李光辉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-03 | 联络员备案 |
周伟振 *** 备案手机:***
|
朱腊枚 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2020-05-12 | 联络员备案 |
周琪玲 *** 备案手机:***
|
周伟振 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2019-11-18 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
4 | 2019-11-18 | 股东变更 |
周宏
|
周宏 ,周映辉 [新增]
|
5 | 2019-11-18 | 章程备案 |
无
|
2019-11-14废止旧章程,提交新章程
|
6 | 2019-11-18 | 联络员备案 |
刘玉明 *** 备案手机:***
|
周琪玲 *** 备案手机:***
|
7 | 2019-11-18 | 注册资本变更 |
200万人民币
|
201.000000万人民币( + 0.5% )
|
8 | 2019-10-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李光辉
|
李光辉
|
9 | 2019-10-25 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-10-15公司住所:湖南省益阳市赫山区康复北路1号(锦宇国际大厦15楼)
|
10 | 2019-10-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周宏
|
周宏
|