序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李巍 | 40% | 400万人民币 |
2 | 杨卫 | 30% | 300万人民币 |
3 | 袁益花 | 30% | 300万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐晓敏
|
|
2 |
李巍
|
|
3 |
袁益花
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-13 | 联络员备案 |
袁益花 *** 备案手机:***
|
袁益花 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2019-09-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李巍
|
李巍
|
3 | 2019-09-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李巍 [退出]
|
徐晓敏 [新增]
|
4 | 2019-09-04 | 法定代表人变更 |
李巍
|
徐晓敏
|
5 | 2016-11-09 | 经营范围变更 |
农副产品生产、加工与销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
农作物、花卉及苗木的种植、销售;牲畜、家禽的饲养、销售;水产品养殖、销售;食品销售;鸡蛋的销售;农副产品的加工及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2016-10-24 | 股东变更 |
杨卫 ,袁益花
|
李巍 , [新增]杨卫 ,袁益花
|
7 | 2016-10-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨卫 [退出]
|
李巍 [新增]
|
8 | 2016-10-24 | 董事备案 |
杨卫 [退出]
|
李巍 [新增]
|
9 | 2016-10-24 | 法定代表人变更 |
杨卫
|
李巍
|
10 | 2016-10-24 | 投资人(股权)变更 |
杨卫 出资 100万人民币;袁益花 出资 100万人民币;
|
杨卫 出资 300( + 200% )万人民币;袁益花 出资 300( + 200% )万人民币;李巍 出资 400万人民币; [新增]
|