序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈磊 | 50% | 100万人民币 |
2 | 曹灿宇 | 50% | 100万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈磊
|
|
2 |
曹灿宇
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-05-22 | 联络员备案 |
熊敏军 *** 备案手机:***
|
陈磊 *** 备案手机:***
|
2 | 2017-07-19 | 住所变更 |
益阳市赫山区兰溪镇百家塅牛车湖组
|
益阳市赫山区兰溪镇百家塅牛车湖组
|
3 | 2017-04-18 | 分公司/分支机构备案 |
无
|
负责人:曹灿宇;成员:陈磊;
|
4 | 2017-04-18 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:曹灿宇;成员:陈磊;
|
5 | 2016-05-17 | 财务负责人 |
|
蔡宏敏
|