序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李靖华 | 100% | 1200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李靖华
|
|
2 |
欧阳灿雄
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-11-28 | 清算组备案 |
无
|
负责人:李靖华;成员:欧阳灿雄;
|
2 | 2017-05-18 | 联络员备案 |
李靖华 备案手机:*****
|
李靖华 备案手机:*****
|
3 | 2016-06-28 | 联络员备案 |
李靖华 备案手机:*****
|
李靖华 备案手机:*****
|
4 | 2016-06-27 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
李靖华 备案手机:*****
|