序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 何建平 | 60% | 300万人民币 |
2 | 张晖 | 20% | 100万人民币 |
3 | 王忠 | 20% | 100万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-24 | 联络员备案 |
刘韬 *** 备案手机:***
|
刘韬 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2017-07-19 | 住所变更 |
益阳市高新区谢林港镇梓山村(德林机械厂内)
|
益阳市高新区谢林港镇梓山村(德林机械厂内)
|
3 | 2017-07-04 | 联络员备案 |
王爱国 备案手机:*****
|
刘韬 备案手机:***** (网上办理)
|
4 | 2017-06-22 | 联络员备案 |
刘韬 备案手机:*****
|
王爱国 备案手机:*****
|
5 | 2017-06-22 | 财务负责人 |
|
王爱国
|
6 | 2017-06-06 | 联络员备案 |
彭亚敏 备案手机:*****
|
刘韬 备案手机:***** (网上办理)
|
7 | 2016-06-07 | 联络员备案 |
张晖 备案手机:*****
|
彭亚敏 备案手机:***** (网上办理)
|