序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 曾永康 | 51% | 51万人民币 |
2 | 汤磊 | 28% | 28万人民币 |
3 | 邓光跃 | 21% | 21万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
曾永康
|
|
2 |
邓光跃
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-05-28 | 联络员备案 |
曾永康 *** 备案手机:***
|
曾永康 *** 备案手机:***
|
2 | 2018-05-23 | 联络员备案 |
曾永康 *** 备案手机:***
|
曾永康 *** 备案手机:***
|
3 | 2017-08-22 | 住所变更 |
益阳市赫山区黄泥湖乡李家洲
|
益阳市赫山区黄泥湖乡李家洲
|
4 | 2016-06-13 | 联络员备案 |
曾永康 备案手机:*****
|
曾永康 备案手机:***** (网上办理)
|
5 | 2016-06-02 | 联络员备案 |
邓光跃 备案手机:*****
|
曾永康 备案手机:*****
|
6 | 2015-04-14 | 股东变更 |
邓光跃杨长波 [退出]曾永康张年终 [退出]
|
邓光跃汤磊 [新增]曾永康
|
7 | 2015-04-14 | 投资人(股权)变更 |
邓光跃出资 30.00000万元 人民币;曾永康出资 30.00000万元 人民币;杨长波出资 20.00000万元 人民币; [退出]张年终出资 20.00000万元 人民币 [退出]
|
邓光跃出资 21.00000( - 30% )万元 人民币 ;曾永康出资 51.00000( + 70% )万元 人民币 ;汤磊出资 28.00000万元 人民币 [新增]
|
8 | 2015-04-14 | 法定代表人变更 |
邓光跃
|
曾永康
|
9 | 2012-08-17 | 投资人(股权)变更 |
股东实际出资50.0
|
股东实际出资100.0
|
10 | 2012-08-17 | 投资人(股权)变更 |
邓光跃出资 35.00000万元 人民币;李滔出资 15.00000万元 人民币 [退出]
|
邓光跃出资 30.00000( - 14.28571% )万元 人民币 ;曾永康出资 30.00000万元 人民币 ; [新增]杨长波出资 20.00000万元 人民币 ; [新增]张年终出资 20.00000万元 人民币 [新增]
|