序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 罗建辉 | 95% | 760.0万人民币 |
2 | 王健 | 5% | 40.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王健
|
|
2 |
何文
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-07 | 联络员备案 |
唐运前 *** 备案手机:***
|
唐运前 *** 备案手机:***
|
2 | 2020-02-21 | 联络员备案 |
戴键 *** 备案手机:***
|
唐运前 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2017-07-25 | 住所变更 |
益阳市赫山区梓山路56号
|
益阳市赫山区梓山路56号
|
4 | 2016-06-30 | 联络员备案 |
曾婷 备案手机:*****
|
戴键 备案手机:***** (网上办理)
|
5 | 2015-10-16 | 股东变更 |
何文 , [退出]王健
|
罗建辉 , [新增]王健
|
6 | 2015-10-16 | 财务负责人 |
|
王健
|
7 | 2015-10-16 | 经营范围变更 |
苗木基地开****、油茶林基地开****;政策允许的农产品加工、销售。
|
苗木基地开****、油茶林基地开****;政策允许的农产品加工、销售。
|
8 | 2015-10-16 | 投资人(股权)变更 |
王健 出资 40万人民币;何文 出资 760万人民币; [退出]
|
王健 出资 40万人民币;罗建辉 出资 760万人民币; [新增]
|
9 | 2015-07-20 | 法定代表人变更 |
何文
|
王健
|