序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙建华 | 85.11904% | 143万人民币 |
2 | 孙进 | 14.88095% | 25万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙建华
|
|
2 |
孙进
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-08-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙进
|
孙进
|
2 | 2017-08-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
孙建华
|
3 | 2017-08-14 | 住所变更 |
益阳赫山区羊角乡高李村
|
益阳赫山区羊角乡高李村
|
4 | 2017-08-14 | 监事备案 |
孙进
|
孙进
|
5 | 2017-08-14 | 经理备案 |
|
孙建华 [新增]
|
6 | 2017-08-14 | 董事备案 |
孙建华
|
孙建华
|
7 | 2016-03-29 | 财务负责人 |
|
孙建华
|
8 | 2016-03-29 | 联络员备案 |
孙建华 备案手机:*****
|
孙建华 备案手机:*****
|
9 | 2014-03-20 | 经营期限(营业期限)变更 |
2014-04-13
|
2024-04-12
|