序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 益阳欣达电力建设总公司 | 98% | 784万人民币 |
2 | 益阳电力物业管理服务有限公司 | 2% | 16万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
夏劲松
|
|
2 |
孟资生
|
|
3 |
周受中
|
|
4 |
王益陆
|
|
5 |
邹志力
|
|
6 |
江峰
|
|
7 |
刘恕凡
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-12-27 | 分公司/分支机构备案 |
无
|
负责人:夏劲松;成员:王益陆;成员:孟资生;成员:邹志力;
|
2 | 2017-12-27 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:夏劲松;成员:王益陆;成员:孟资生;成员:邹志力;
|
3 | 2017-12-20 | 股东变更 |
益阳电力物业管理公司 ,益阳市赫山供电局综合经营公司 , [退出]益阳欣达电力建设总公司
|
益阳电力物业管理服务有限公司 , [名称变更]益阳欣达电力建设总公司
|
4 | 2017-12-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邹志力江峰刘恕凡
|
江峰邹志力刘恕凡
|
5 | 2017-12-20 | 监事备案 |
邹志力江峰刘恕凡
|
江峰邹志力刘恕凡
|
6 | 2017-12-20 | 投资人(股权)变更 |
益阳欣达电力建设总公司 出资 704万人民币;益阳市赫山供电局综合经营公司 出资 80万人民币; [退出]益阳电力物业管理公司 出资 16万人民币;
|
益阳欣达电力建设总公司 出资 784( + 11.36364% )万人民币;益阳电力物业管理服务有限公司 出资 16万人民币; [名称变更]
|
7 | 2017-07-31 | 住所变更 |
益阳市赫山区益阳大道91号
|
益阳市赫山区益阳大道91号
|
8 | 2016-04-18 | 股东变更 |
湖南益阳电业实业公司 , [退出]益阳电力局朝阳多种经营公司 , [退出]益阳电力物业管理公司 ,益阳市赫山供电局综合经营公司 ,益阳欣达电力建设总公司
|
益阳电力物业管理公司 ,益阳市赫山供电局综合经营公司 ,益阳欣达电力建设总公司
|
9 | 2016-04-18 | 投资人(股权)变更 |
湖南益阳电业实业公司 出资 80万人民币; [退出]益阳电力局朝阳多种经营公司 出资 80万人民币; [退出]益阳欣达电力建设总公司 出资 544万人民币;益阳市赫山供电局综合经营公司 出资 80万人民币;益阳电力物业管理公司 出资 16万人民币;
|
益阳欣达电力建设总公司 出资 704( + 29.41176% )万人民币;益阳市赫山供电局综合经营公司 出资 80万人民币;益阳电力物业管理公司 出资 16万人民币;
|
10 | 2016-04-18 | 财务负责人 |
|
郭建龙
|