序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 樊菊清 | 84% | 806.4万人民币 |
2 | 樊肇楚 | 16% | 153.6万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
樊菊清
|
|
2 |
樊敏如
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-11 | 法定代表人变更 |
樊海军
|
樊菊清
|
2 | 2021-06-10 | 联络员备案 |
李梅姣 *** 备案手机:***
|
李梅姣 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2019-10-22 | 地址变更 |
益阳市秀峰西路288号
|
益阳市秀峰西路288号
|
4 | 2017-11-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谢泳蒲 [退出]陈正良 [退出]
|
樊菊清 [新增]
|
5 | 2017-11-21 | 财务负责人 |
|
樊志华
|
6 | 2017-11-21 | 经营期限(营业期限)变更 |
2002年6月14日 至 2022年6月13日
|
2002年6月14日 至 长期
|
7 | 2017-11-21 | 监事备案 |
谢泳蒲 [退出]陈正良 [退出]
|
樊菊清 [新增]
|
8 | 2017-11-21 | 法定代表人变更 |
樊菊清
|
樊海军
|
9 | 2017-11-21 | 联络员备案 |
李梅姣 备案手机:*****
|
李梅姣 备案手机:*****
|
10 | 2017-07-28 | 地址变更 |
益阳市秀峰西路288号
|
益阳市秀峰西路288号
|