序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-02 | 其他事项备案 |
阳光人寿保险股份有限公司
|
阳光人寿保险股份有限公司
|
2 | 2021-09-02 | 负责人变更 |
黄山林 [退出]
|
肖永强 [新增]
|
3 | 2020-06-02 | 联络员备案 |
冷霞 *** 备案手机:***
|
李红辉 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2019-05-23 | 其他事项备案 |
阳光人寿保险股份有限公司
|
阳光人寿保险股份有限公司
|
5 | 2019-05-23 | 负责人变更 |
余丹 [退出]
|
黄山林 [新增]
|
6 | 2019-01-10 | 联络员备案 |
袁艳芳 *** 备案手机:***
|
冷霞 *** 备案手机:***
|
7 | 2019-01-10 | 负责人变更 |
阳胜军 [退出]
|
余丹 [新增]
|
8 | 2019-01-10 | 财务负责人 |
黄懿 ***
|
黄李超 ***
|
9 | 2018-08-31 | 负责人变更 |
阳胜军
|
阳胜军
|
10 | 2018-08-31 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
益阳市高新区福中福国际名店五栋五楼
|
益阳市高新区金山南路590号1、2楼
|