序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-04-28 | 负责人变更 |
徐延红 [退出]
|
满学建 [新增]
|
2 | 2016-06-16 | 联络员备案 |
汪莹 *** 备案手机:***
|
汪莹 *** 备案手机:***
|
3 | 2015-12-01 | 财务负责人 |
|
汪莹 ***
|
4 | 2015-12-01 | 经营范围变更 |
住宿(许可证有效期至2015年12月14日);茶餐厅(许可证有效期至2016年12月10日);预包装食品、散装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)零售(许可证有效期至2015年12月16日);百货、照相器材的销售。
|
住宿;茶餐厅;预包装食品、散装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)零售;百货、照相器材的销售。
|
5 | 2015-01-04 | 经营范围变更 |
住宿(许可证有效期至2014年12月9日);茶餐厅(许可证有效期至2016年12月10日);预包装食品、散装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)零售(许可证有效期至2015年12月16日);
|
住宿(许可证有效期至2015年12月14日);茶餐厅(许可证有效期至2016年12月10日);预包装食品、散装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)零售(许可证有效期至2015年12月16日);
|