序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 高招辉 | 25.44442% | 2367.693万人民币 |
2 | 高曙光 | 22.83638% | 2125.0058万人民币 |
3 | 高建党 | 22.83638% | 2125.0058万人民币 |
4 | 安化皇园茶旅产业扶贫开****有限公司 | 16.20248% | 1507.6977万人民币 |
5 | 深圳惠和投资有限公司 | 6.2201% | 578.8023万人民币 |
6 | 湖南智界企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 4.24089% | 394.6301万人民币 |
7 | 彭燕 | 0.6341% | 59.005万人民币 |
8 | 李中秋 | 0.6341% | 59.005万人民币 |
9 | 彭美兰 | 0.57067% | 53.103万人民币 |
10 | 黄小叶 | 0.38047% | 35.404万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
高招辉
|
|
2 |
邹磊
|
|
3 |
赵庆丰
|
|
4 |
高建党
|
|
5 |
童雁归
|
|
6 |
肖和保
|
|
7 |
高曙光
|
|
8 |
陈运鸿
|
|
9 |
刘喜盈
|
|
10 |
吴志尧
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
湖南金鑫新材料有限公司废品回收分公司
|
高汉华 | 2005-04-18 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-23 | 章程备案 |
无
|
2022-05-23提交新章程,废止旧章程及所有章程修正案
|
2 | 2022-05-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵庆丰肖和保高建党高招辉邹磊李建飞 [退出]高曙光
|
赵庆丰高曙光邹磊童雁归 [新增]高招辉高建党肖和保
|
3 | 2021-03-05 | 章程备案 |
无
|
2021-03-05提交新章程备案,废止旧章程及所有章程修正案
|
4 | 2020-01-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
高建党肖和保龙海彧 [退出]高曙光赵庆丰高招辉
|
高招辉肖和保赵庆丰高建党高曙光李建飞 [新增]邹磊 [新增]
|
5 | 2020-01-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘喜盈欧阳俊 [退出]段友存 [退出]
|
刘喜盈陈运鸿 [新增]吴志尧 [新增]
|
6 | 2019-05-29 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-05-29修正章程相应条款
|
7 | 2019-05-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
肖和保邓新荣 [退出]龚昱波 [退出]高建党高招辉赵庆丰高曙光
|
赵庆丰高建党高曙光肖和保高招辉龙海彧 [新增]
|
8 | 2019-05-29 | 注册资本变更 |
5714.708万人民币
|
9800.000100万人民币( + 71.48733% )
|
9 | 2017-05-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
肖和保高建党高招辉赵庆丰高曙光
|
龚昱波 [新增]邓新荣 [新增]肖和保高招辉高曙光赵庆丰高建党
|
10 | 2017-05-31 | 注册资本(金)变更 |
4835.519万人民币
|
5714.708000万人民币( + 18.1819% )
|